Bearbeiten von „Diskort:Sozialdemokraten“
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird öffentlich sichtbar, falls du Bearbeitungen durchführst. Sofern du dich anmeldest oder ein Benutzerkonto erstellst, werden deine Bearbeitungen zusammen mit anderen Beiträgen deinem Benutzernamen zugeordnet.
Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden.
Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und speichere dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version | Dein Text | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Sozialdemokratische Volksfront''' (kurz ''SVF, ''umgangssprachlich auch einfach ''Sozialdemokraten'') ist die erste Partei der freien Republik. Gegründet wurde sie vom | + | {{partei|image1 = sozialdemokraten_whitebackground.png |
+ | |ausrichtung = Sozialdemokratie, Sozialismus | ||
+ | |farbe = Hellrot | ||
+ | |mitglieder = 12 | ||
+ | |richter = Woodgrain Gerbil | ||
+ | |parteivorsitz = Steve | ||
+ | |generalsekretär = Klap Trap | ||
+ | |gründung = 01.08.2019 | ||
+ | }}Die '''Sozialdemokratische Volksfront''' (kurz ''SVF, ''umgangssprachlich auch einfach ''Sozialdemokraten'') ist die erste Partei der freien Republik. Gegründet wurde sie vom Interimspräsident Volgegard. | ||
+ | |||
+ | [[Sozialdemokraten/Protokoll 1. Sitzung|Das Protokoll der ersten Parteisitzung]] | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Politik== | ==Politik== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Wahlplakate== | ==Wahlplakate== | ||
===August 2019=== | ===August 2019=== | ||
Zeile 15: | Zeile 17: | ||
Wahlplakat svf 1.png | Wahlplakat svf 1.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | ==Mitglieder== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
+ | ! scope="col"|Nr | ||
! scope="col"|Name | ! scope="col"|Name | ||
− | ! scope="col"| | + | ! scope="col"|Eingetreten |
− | ! scope="col"| | + | ! scope="col"|Ausgetreten |
! scope="col"|Anmerkung | ! scope="col"|Anmerkung | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |[[Stephan Volgegard|Volgegard, Stephan]] |
− | | | + | |2019.08.01 |
− | | | + | | |
+ | |Gründer, erster Parteivorsitz | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
|von Habstein, Petrus | |von Habstein, Petrus | ||
+ | |2019.08.01 | ||
| | | | ||
− | | | + | |Aufgrund kurzzeitiger Verbannung erst seit dem 14.08.19 de facto Mitglied |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
− | + | |Trap, Klap | |
− | | | + | |2019.08.08 |
| | | | ||
+ | |Erster Generalsekretär | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |4 |
− | + | |Gerbil, Woodgrain | |
− | | | + | |2019.08.07 |
| | | | ||
+ | |Präsidialrichter | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |5 |
− | | | + | |Toastin, Markus |
+ | |2019.08.15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |Sammy |
+ | |2019.08.15 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |von Was-weiß-ich, Yui B. |
+ | |2019.08.18 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | |Tick |
+ | |2019.08.18 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |9 |
− | | | + | |Der Offizier |
+ | |2019.08.21 | ||
| | | | ||
− | | | + | |Von der [[Nationalliberale|NLD]] gewechselt |
|- | |- | ||
− | | | + | |10 |
− | | | + | |Calvin |
− | | | + | |2019.08.24 |
| | | | ||
+ | |Von der [[Sozialnationalisten|SNDAP]] gewechselt | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |11 |
+ | |Diskortberger, Rudolf | ||
+ | |2019.08.25 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
− | | | + | |Cubemann |
+ | |2019.08.26 | ||
| | | | ||
− | | | + | |Von der [[Nationalliberale|NLD]] gewechselt |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Partei]] | [[Kategorie:Partei]] |