Bearbeiten von „Diskort:Sozialdemokraten“
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird öffentlich sichtbar, falls du Bearbeitungen durchführst. Sofern du dich anmeldest oder ein Benutzerkonto erstellst, werden deine Bearbeitungen zusammen mit anderen Beiträgen deinem Benutzernamen zugeordnet.
Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden.
Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und speichere dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version | Dein Text | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Sozialdemokratische Volksfront''' (kurz ''SVF, ''umgangssprachlich auch einfach ''Sozialdemokraten'') ist die erste Partei der freien Republik. Gegründet wurde sie vom | + | {{partei|image1 = sozialdemokraten_whitebackground.png |
+ | |ausrichtung = Sozialdemokratie, Sozialismus | ||
+ | |farbe = Hellrot | ||
+ | |mitglieder = 15 | ||
+ | |richter = Woodgrain Gerbil | ||
+ | |parteivorsitz = Steve | ||
+ | |generalsekretär = Klap Trap | ||
+ | |gründung = 01.08.2019 | ||
+ | }}Die '''Sozialdemokratische Volksfront''' (kurz ''SVF, ''umgangssprachlich auch einfach ''Sozialdemokraten'') ist die erste Partei der freien Republik. Gegründet wurde sie vom Interimspräsident Volgegard. | ||
+ | |||
+ | [[Sozialdemokraten/Protokoll 1. Sitzung|Das Protokoll der ersten Parteisitzung]] | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Politik== | ==Politik== | ||
− | Die SVF stellt den aktuellen Kanzler [[Marc Toastin]], den aktuellen Präsidenten [[Stephan Volgegard]], sowie | + | Die SVF stellt den aktuellen Kanzler [[Marc Toastin]], den aktuellen Präsidenten [[Stephan Volgegard]], sowie den Vize-Kanzler [[Rudolf Diskortberger]]. |
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
==Wahlplakate== | ==Wahlplakate== | ||
Zeile 15: | Zeile 19: | ||
Wahlplakat svf 1.png | Wahlplakat svf 1.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | ==Mitglieder== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
+ | ! scope="col"|Nr | ||
! scope="col"|Name | ! scope="col"|Name | ||
− | ! scope="col"| | + | ! scope="col"|Eingetreten |
− | ! scope="col"| | + | ! scope="col"|Ausgetreten |
! scope="col"|Anmerkung | ! scope="col"|Anmerkung | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |[[Stephan Volgegard|Volgegard, Stephan]] |
− | | | + | |2019.08.01 |
− | | | + | | |
+ | |Gründer, erster Parteivorsitz | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
|von Habstein, Petrus | |von Habstein, Petrus | ||
+ | |2019.08.01 | ||
| | | | ||
− | | | + | |Aufgrund kurzzeitiger Verbannung erst seit dem 14.08.19 de facto Mitglied |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |3 |
− | | | + | |Trap, Klap |
+ | |2019.08.08 | ||
| | | | ||
− | | | + | |Erster Generalsekretär |
|- | |- | ||
− | | | + | |4 |
− | + | |Gerbil, Woodgrain | |
− | | | + | |2019.08.07 |
| | | | ||
+ | |Präsidialrichter | ||
|- | |- | ||
+ | |5 | ||
|[[Marc Toastin|Toastin, Marc]] | |[[Marc Toastin|Toastin, Marc]] | ||
− | | | + | |2019.08.15 |
− | |||
| | | | ||
+ | |Kanzler | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |Sammy |
+ | |2019.08.15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
− | | | + | |von Was-weiß-ich, Yui B. |
+ | |2019.08.18 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |8 |
+ | |Tick | ||
+ | |2019.08.18 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |9 |
− | | | + | |Der Offizier |
+ | |2019.08.21 | ||
| | | | ||
+ | |Von der [[Nationalliberale|NLD]] gewechselt | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |Calvin | ||
+ | |2019.08.24 | ||
+ | |2019.09.02 | ||
+ | |Von der [[Sozialnationalisten|SNDAP]] gewechselt | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |[[Rudolf Diskortberger|Diskortberger, Rudolf]] | ||
+ | |2019.08.25 | ||
| | | | ||
+ | |Vize-Kanzler | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
− | | | + | |Cubemann |
− | | | + | |2019.08.26 |
| | | | ||
+ | |Von der [[Nationalliberale|NLD]] gewechselt | ||
|- | |- | ||
+ | |13 | ||
|Marshmallow Ente | |Marshmallow Ente | ||
− | | | + | |2019.08.26 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |14 |
− | | | + | |der Mächtige, Johann |
+ | |2019.08.26 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15 |
− | | | + | |Blom, Hupa |
+ | |2019.09.02 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Partei]] | [[Kategorie:Partei]] |