Bearbeiten von „Diskort:Sozialdemokraten“
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird öffentlich sichtbar, falls du Bearbeitungen durchführst. Sofern du dich anmeldest oder ein Benutzerkonto erstellst, werden deine Bearbeitungen zusammen mit anderen Beiträgen deinem Benutzernamen zugeordnet.
Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden.
Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und speichere dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.
Aktuelle Version | Dein Text | ||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die '''Sozialdemokratische Volksfront''' (kurz ''SVF, ''umgangssprachlich auch einfach ''Sozialdemokraten'') ist die erste Partei der freien Republik. Gegründet wurde sie vom | + | {{partei|image1 = sozialdemokraten_whitebackground.png |
+ | |ausrichtung = Sozialdemokratie, Sozialismus | ||
+ | |farbe = Hellrot | ||
+ | |mitglieder = 16 | ||
+ | |richter = [[Woodgrain Gerbil]] / [[Hupa Blom]] | ||
+ | |parteivorsitz = [[Stephan Volgegard]] | ||
+ | |generalsekretär = Carlos Trapezos | ||
+ | |gründung = 01.08.2019 | ||
+ | }}Die '''Sozialdemokratische Volksfront''' (kurz ''SVF, ''umgangssprachlich auch einfach ''Sozialdemokraten'') ist die erste Partei der freien Republik. Gegründet wurde sie vom Interimspräsident [[Stephan Volgegard|Volgegard]]. | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Politik== | ==Politik== | ||
Die SVF stellt den aktuellen Kanzler [[Marc Toastin]], den aktuellen Präsidenten [[Stephan Volgegard]], sowie zwei der vier Richter. | Die SVF stellt den aktuellen Kanzler [[Marc Toastin]], den aktuellen Präsidenten [[Stephan Volgegard]], sowie zwei der vier Richter. | ||
Zeile 15: | Zeile 20: | ||
Wahlplakat svf 1.png | Wahlplakat svf 1.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | ==Mitglieder== |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
+ | ! scope="col"|Nr | ||
! scope="col"|Name | ! scope="col"|Name | ||
− | ! scope="col"| | + | ! scope="col"|Eingetreten |
− | ! scope="col"| | + | ! scope="col"|Ausgetreten |
! scope="col"|Anmerkung | ! scope="col"|Anmerkung | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |1 |
− | | | + | |[[Stephan Volgegard|Volgegard, Stephan]] |
− | | | + | |2019.08.01 |
− | | | + | | |
+ | |Gründer, erster Parteivorsitz | ||
|- | |- | ||
+ | |2 | ||
|von Habstein, Petrus | |von Habstein, Petrus | ||
+ | |2019.08.01 | ||
+ | |2019.09.08 | ||
+ | |Aufgrund kurzzeitiger Verbannung erst seit dem 14.08.19 de facto Mitglied | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Trapezos, Carlos | ||
+ | |2019.08.08 | ||
| | | | ||
+ | |Senator, erster Generalsekretär | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |[[Woodgrain Gerbil|Gerbil, Woodgrain]] | ||
+ | |2019.08.07 | ||
| | | | ||
+ | |Präsidialrichter | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |[[Marc Toastin|Toastin, Marc]] | ||
+ | |2019.08.15 | ||
| | | | ||
+ | |Kanzler | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |6 |
− | | | + | |Sammy |
+ | |2019.08.15 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |7 |
+ | |von Was-weiß-ich, Yui B. | ||
+ | |2019.08.18 | ||
+ | | | ||
|Senator | |Senator | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |8 |
− | | | + | |Tick |
+ | |2019.08.18 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |9 |
− | | | + | |[[Grievous Belgrad|Belgrad, Grievous]] |
− | | | + | |2019.08.21 |
− | | | + | |2019.09.08 |
+ | |Von der [[Nationalliberale|NLD]] gewechselt | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |[[Calvin von Hintenburg|von Hintenburg, Calvin]] | ||
+ | |2019.08.24 | ||
+ | |2019.09.02 | ||
+ | |Von der [[Sozialnationalisten|SNDAP]] gewechselt | ||
+ | |- | ||
+ | |11 | ||
+ | |[[Rudolf Diskortberger|Diskortberger, Rudolf]] | ||
+ | |2019.08.25 | ||
+ | |2019.09.05 | ||
+ | |Ehem. Vize-Kanzler | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |12 |
− | | | + | |Cubemann |
+ | |2019.08.26 | ||
| | | | ||
− | | | + | |Senator, von der [[Nationalliberale|NLD]] gewechselt |
|- | |- | ||
− | | | + | |13 |
+ | |Marshmallow Ente | ||
+ | |2019.08.26 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |14 |
− | | | + | |der Mächtige, Johann |
+ | |2019.08.26 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |15 |
− | | | + | |Blom, Hupa |
− | + | |2019.09.02 | |
| | | | ||
+ | |Senatsrichter | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |16 |
− | | | + | |Nikki |
+ | |2019.09.08 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |17 |
− | | | + | |Chan, Kartoffel |
+ | |2019.09.08 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |18 |
− | | | + | |Salim |
+ | |2019.09.11 | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |19 |
+ | |Gill | ||
+ | |2019.09.13 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | |20 |
− | | | + | |国内総生産 |
+ | |2019.09.13 | ||
+ | | | ||
| | | | ||
− | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Partei]] | [[Kategorie:Partei]] |